Hanes ariannol THE BROOKSIDE GARDEN TRUST

Rhif yr elusen: 1106250
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 07/07/2020 07/07/2021 07/07/2022 07/07/2023 07/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £277 £318 £369 £349 £217
Cyfanswm gwariant £160 £316 £252 £233 £528
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A