Hanes ariannol Berkshire Youth LTD
Rhif yr elusen: 1106341
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £451.62k | £669.68k | £810.35k | £1.04m | £866.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £491.18k | £533.95k | £888.41k | £966.84k | £847.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £75.85k | N/A | £215.46k | £236.11k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £67.44k | N/A | £152.07k | £15.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £10.16k | £5.78k | £22.81k | £4.81k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £922 | £520 | £970 | £6.12k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £657.91k | £771.39k | £1.01m | £851.88k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £689 | £1.33k | £2.47k | £3.43k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £31.34k | £3.23k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £521.33k | £850.67k | £954.22k | £838.30k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £12.62k | £14.05k | £12.61k | £9.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £24.91k | £25.05k | £30.54k | £36.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £23.69k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.