ymddiriedolwyr Berkshire Youth LTD
Rhif yr elusen: 1106341
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Atkinson | Cadeirydd | 13 February 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Shearer | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
Barry Williams | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
Dr Mona Ashok | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
Joanna Halliday | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|||||
Guy Stanford Page Constant | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Tamzin Jane Evershed | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Martin Christopher Deaves | Ymddiriedolwr | 24 August 2022 |
|
|
||||
Armelle Boisset | Ymddiriedolwr | 27 July 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.