Hanes ariannol THE ASSOCIATION OF GOVERNING BODIES OF INDEPENDENT SCHOOLS
Rhif yr elusen: 1108756
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £634.62k | £662.35k | £606.60k | £633.97k | £760.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £602.50k | £657.96k | £628.92k | £609.86k | £735.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.52k | £456 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £307.23k | £329.75k | £355.53k | £368.02k | £403.08k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £319.08k | £323.11k | £245.25k | £259.35k | £350.25k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.30k | £9.49k | £5.82k | £6.61k | £7.32k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £601.99k | £657.96k | £628.92k | £609.86k | £735.36k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £504 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.09k | £10.25k | £9.06k | £11.18k | £14.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.