CITIZENS UK CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Citizens UK is the home of Community Organising. We support a growing network of broad based Citizens Organisations which include faith, education and voluntary associations and institutions that work together for the common good. We also support a Guild of Community Organisers and the Centre for Civil Society.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£11,329,528
Roddion a chymynroddion | £5.64m | |
Weithgareddau elusennol | £1.49m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £4.02m | |
Buddsoddiadau | £71.40k | |
Arall | £104.67k |
Cyfanswm gwariant:
£11,816,255
Codi arian | £865.61k | |
Weithgareddau elusennol | £10.95m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £865.61k | |
Gwariant elusennol | £10.95m |
Pobl

157 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
10000 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 5 |
£70k i £80k | 7 |
£80k i £90k | 2 |
£130k i £140k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Rhagfyr 2004: Cofrestrwyd
- CITIZENS UK (Enw gwaith)
- THE CITIZEN ORGANISING FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Canon Karen Sheila Frances Rooms | Cadeirydd | 27 February 2019 |
|
|
||||||
Yahye Abdi | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||||
Adrian Farnham | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||||
Brandon Akem | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||||
Sally Rush | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|||||||
Stuart Wright | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|
||||||
Sheikh Nuru Mohammed | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||||
Dr Mahera Ruby | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|||||||
LINDSAY JANE DRISCOLL | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|||||||
Saba Abid Shafi | Ymddiriedolwr | 19 July 2019 |
|
|
||||||
James David Pickering | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||||
Noeleen Cohen | Ymddiriedolwr | 14 July 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.66m | £6.52m | £7.75m | £10.64m | £11.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.92m | £5.63m | £6.44m | £9.67m | £11.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.02m | £3.49m | £3.87m | £5.75m | £5.64m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.63m | £1.97m | £2.69m | £3.30m | £4.02m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.01m | £1.05m | £1.11m | £1.51m | £1.49m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £71.40k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £84.70k | £76.82k | £104.67k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £3.49m | £3.87m | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.40m | £5.08m | £5.84m | £9.03m | £10.95m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £524.16k | £547.03k | £598.51k | £640.52k | £865.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £446.89k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £604 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £100 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.99m | £2.83m | £4.23m | £5.36m | £5.23m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£76.20k | -£64.31k | -£8.52k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £617.43k | £575.43k | £720.97k | £883.67k | £1.25m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 25/10/2004 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 07/04/2010 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 17/10/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/03/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 14/12/2015 as amended on 21 Dec 2017 as amended on 23 Feb 2021 as amended on 02 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
The objects for which the Charity is established are: · to develop the capacity and skills of the members of socially and economically disadvantaged communities in such a way that such members are better able to identify and help meet their needs and to participate more fully in society, · to assist by directly promoting the more effective working of charitable community capacity building organisations designed to pursue that aim, · to advance the voluntary sector, · to advance physical and mental health, · to relieve poverty, unemployment, or those in need by reason of youth, age, ill-health, disability, financial hardship or other disadvantage, · to advance environmental protection or improvement and sustainable development, · to advance the arts, culture, heritage or science, and · to further such exclusively charitable objects as the Trustees in their absolute discretion from time to time determine. Sustainable development means "development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs." Nothing in these Articles shall authorise an application of the property of the Charity for purposes which are not charitable in accordance with section 7 of the Charities and Trustee Investment (Scotland) Act 2005. The amendment has been made to the final objective to remove reference to the “laws of England and Wales” and insert the following wording “Nothing in these Articles shall authorise an application of the property of the Charity for purposes which are not charitable in accordance with section 7 of the Charities and Trustee Investment (Scotland) Act 2005”.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Citizens UK
1 & 3 Jacquard Point
Tapestry Way
LONDON
E1 2FJ
- Ffôn:
- 0207 043 9881
- E-bost:
- info@citizensuk.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window