Hanes ariannol THE CHARLESTON TRUST (BLOOMSBURY IN SUSSEX)
Rhif yr elusen: 1107313
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.31m | £1.95m | £2.08m | £2.50m | £3.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.06m | £2.06m | £1.30m | £2.38m | £3.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.43m | N/A | £722.30k | £28.36k | £831.58k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £258.26k | £355.59k | £474.48k | £590.60k | £508.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £890.07k | £1.04m | £323.48k | £445.11k | £839.58k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.16m | £556.57k | £1.28m | £1.46m | £2.08m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.79k | £455 | £174 | £36 | £107 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £174 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £20.00k | £20.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £932.63k | £776.83k | £683.52k | £1.80m | £2.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.12m | £1.28m | £612.00k | £580.69k | £705.29k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.27k | £29.39k | £27.72k | £26.24k | £32.79k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.