JOSEF HERMAN ART FOUNDATION CYMRU TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 1110064
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The provision of art education by the promotion and appreciation of the work and life of Josef Herman, the stimulation of contemporary arts through planned activities within the community, developing the skills of young people in contemporary art by the award of grants and an annual art prize. Also the promotion of Human Rights, for example holding events to commemorate Holocaust Memorial Day.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £49,800
Cyfanswm gwariant: £40,555

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Mehefin 2005: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rosalie Clement Hennion Ymddiriedolwr 12 February 2025
THE CONTEMPORARY ART SOCIETY FOR WALES (CYMDEITHAS GELFYDDYD GYFOES CYMRU)
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Sarah Louise Pace Ymddiriedolwr 12 February 2025
CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU
Derbyniwyd: Ar amser
Rhian Jones Ymddiriedolwr 10 January 2024
Dim ar gofnod
Ian Griffith Turner Ymddiriedolwr 06 September 2023
Dim ar gofnod
Fay Miles-Board Ymddiriedolwr 08 March 2022
Dim ar gofnod
Annette Williams Ymddiriedolwr 01 May 2020
Dim ar gofnod
Gwenllian Mair Beynon Ymddiriedolwr 17 January 2019
Dim ar gofnod
Peter Sean Bryan Ymddiriedolwr 17 January 2019
Dim ar gofnod
Elizabeth Mary Pearce Ymddiriedolwr 15 September 2017
Dim ar gofnod
JACKIE HANKINS Ymddiriedolwr 01 January 2017
Dim ar gofnod
ELINOR MIRIAM GILBEY Ymddiriedolwr 03 August 2011
THE VRONHAUL (LLANDINAM) CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MARGARET DAVIES CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
BETTY RACHEL WATKINS Ymddiriedolwr
THE YSTRADGYNLAIS MINERS WELFARE AND COMMUNITY HALL TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
CAROLE MORGAN HOPKIN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.76k £16.93k £8.93k £16.68k £49.80k
Cyfanswm gwariant £6.39k £10.16k £17.00k £14.41k £40.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 20 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 20 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 10 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 06 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 14 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2020 28 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Ystradgynlais Miners Welfare &
Community Hall
Brecon Road
Ystradgynlais
SWANSEA
SA9 1JJ
Ffôn:
01639 843163
Gwefan:

josefhermanfoundation.org