FRIENDS OF WHALLEY ABBEY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To assist in the preservation,maintenence repair and improvemnt of Whalley Abbey's 14th Century ruins and grounds for the benefit of the public in co-operation wiith the Blackburn Diocesan Board. The charities members pay subscriptions and undertake fund raising activities. The charity also receives donations and legacies from it's members.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 06 Mehefin 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 247647 THE BLACKBURN DIOCESAN BOARD OF FINANCE LIMITED
- 08 Awst 2005: Cofrestrwyd
- 06 Mehefin 2024: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- FRIENDS OF WHALLEY ABBEY (Enw blaenorol)
- THE WHALLEY ABBEY FELLOWSHIP (Enw blaenorol)
- WHALLEY ABBEY FELLOWSHIP (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.73k | £4.12k | £10.45k | £3.75k | £5.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.40k | £6.58k | £7.94k | £6.52k | £6.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Tachwedd 2022 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Tachwedd 2021 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Tachwedd 2020 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 25 JULY 2002 AS AMENDED 28 JULY 2005 AS AMENDED ON 20 JUL 2017
Gwrthrychau elusennol
1. TO ASSIST IN THE PRESERVATION, MAINTENANCE, REPAIR AND IMPROVEMENT OF WHALLEY ABBEY'S 14TH CENTURY RUINS AND GROUNDS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN CO-OPERATION WITH THE BLACKBURN DIOCESAN BOARD OF FINANCE LTD. 2. TO FURTHER SUCH OTHER CHARITABLE WORK OF WHALLEY ABBEY AS THE EXECUTIVE COMMITTEE MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
WHALLEY, LANCASHIRE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window