THE VOLUNTEER CENTRE- CHESTERFIELD AND NORTH EAST DERBYSHIRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides a brokerage service for volunteers in Chesterfield and North East Derbyshire helping them to access volunteering opportunities with other organisations or on the VC's own volunteering projects. The Volunteer Centre follows the six core functions of a Volunteer Centre as laid out by Volunteering England.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £35,000 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
120 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 03 Chwefror 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kate Sarvent | Cadeirydd | 22 January 2016 |
|
|
||||
Keith Falconer | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|||||
Paul Grinbergs | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Georgina Kassim | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Lynn Tory | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Marsden BEM | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Eric Gilson | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Diana Ruff | Ymddiriedolwr | 15 June 2019 |
|
|
||||
Sharon Edith Rogers | Ymddiriedolwr | 10 February 2017 |
|
|
||||
Stephanie Jane Bratt | Ymddiriedolwr | 18 December 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £142.74k | £170.97k | £146.82k | £134.60k | £162.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £117.80k | £117.80k | £128.76k | £130.17k | £135.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £57.00k | £159.46k | £117.45k | £93.15k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £16.00k | £2.30k | £28.47k | N/A | £35.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Gorffennaf 2021 | 152 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Gorffennaf 2021 | 152 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 JANUARY 2005
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF ALL INHABITANTS OF THE AREA OF CHESTERFIELD AND NORTH EAST DERBYSHIRE (THE 'AREA OF BENEFIT') BY ASSOCIATING TOGETHER VOLUNTEERS AND ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION, PROTECT HEALTH, RELIEVE POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS AND PROMOTE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES AND IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS BUT NOT OTHERWISE THE COMPANY SHALL: A) ADVISE AND SUPPORT PERSONS WILLING TO VOLUNTEER; B) PROMOTE VOLUNTEERING AND COMMUNITY INVOLVEMENT AND PROVIDE A CENTRE; C) ADVISE AND SUPPORT ORGANISATIONS WHICH INVOLVE AND ARE WILLING TO INVOLVE VOLUNTEERS IN THEIR CHARITABLE ACTIVITIES.
Maes buddion
DERBYSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Volunteer Centre
38 Knifesmithgate
CHESTERFIELD
S40 1RQ
- Ffôn:
- 01246276777
- E-bost:
- info@chesterfieldvc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window