POWERHOUSE FOR WOMEN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Powerhouse is an organization of women with learning difficulties and is run by members. We facilitate group activities on the premises. We also go out in to the community. Our group activities are designed to empower members around health, advocacy, personal safety, employment and skills to improve quality of life and general confidence.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Newham
Llywodraethu
- 09 Chwefror 2005: Cofrestrwyd
- POWERHOUSE (Enw gwaith)
- Arolygiaeth Gofal cymru (CIW)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Ruiz | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|||||||
MONIKA PINDEL | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||||
ELIZABETH DUHIG | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|
||||||
SOPHIA SIMOS | Ymddiriedolwr | 15 April 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.99k | £23.94k | £17.64k | £4.86k | £45.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.53k | £12.64k | £21.56k | £21.13k | £21.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.70k | £4.94k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Ebrill 2025 | 69 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2024
(Mae'r cyfrifon |
10 Ebrill 2025 | 69 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Mehefin 2024 | 123 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 AUGUST 2004
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY AN THE RELIEF OF MENTAL AND PHYSICAL DISTRESS AMONG WOMEN WITH LEARNING DIFFICULTIES WHO HAVE BEEN PHYSICALLY, SEXUAL OR EMOTIONALLY ABUSED BY WORKING WITH HOUSING AND OTHER ORGANISATIONS TO RAISE AWARENESS OF ISSUES OF ABUSE AND VIOLENCE TO WOMEN WITH LEARNING DIFFICULTIES AND TO EMPOWER WOMEN WITH LEARNING DIFFICULTIES THROUGHOUT THEIR INVOLVEMENT WITH THE ORGANISATION AND THROUGH TRAINING AND ADVOCACY AND BY SUCH OTHER MEANS AS SHALL FURTHER THE SAID OBJECTIVES.
Maes buddion
GREATER LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
34A WINDSOR ROAD
LONDON
E7 0QX
- Ffôn:
- 07961106096
- E-bost:
- info@thepowerhouse.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window