THE INSPIRE ARTS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BALPA (Bristol Academy of Live Performing Arts) for ages 2 - 18 year olds in singing, dancing, musical theatre and instruments. We run a bursary scheme for this to ensure it is accessible to all community members within this age range. Community activities such as involvement in the carnival and Christmas lights switch on. We are now running adult classes as well.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,960 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 24 Hydref 2005: Cofrestrwyd
- INSPIRE (Enw gwaith)
- THE INSPIRE TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter john Davies | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||||||
Sean Cavanagh | Ymddiriedolwr | 17 December 2014 |
|
|
||||||||
WILLIAM DOUGLAS BROWNING MCGINN | Ymddiriedolwr | 17 March 2011 |
|
|
||||||||
Richard David COLLIER-KEYWOOD | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.58k | £39.26k | £45.52k | £38.02k | £75.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.97k | £39.91k | £40.17k | £50.37k | £64.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.40k | £1.25k | £3.96k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 01 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 01 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 21 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 21 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 15 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 15 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 25 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 25 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 AUGUST 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 26 AUGUST 2005 AND 15 SEPTEMBER 2005.
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF PEOPLE, IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE, IN THE ARTS (INCLUDING IN PARTICULAR MUSIC, DRAMA AND DANCE). (2) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP, EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY, OF PEOPLE LIVING IN THE UNITED KINGDOM OR ELSEWHERE BY: (A) PROVIDING SUCH PERSONS WITH GOODS AND/OR SERVICES WHICH THEY COULD NOT OTHERWISE AFFORD THROUGH LACK OF MEANS; AND (B) MAKING GRANTS OF MONEY FOR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES..
Maes buddion
THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE INSPIRE ARTS TRUST
CAEDMON COMPLEX
BRISTOL ROAD
THORNBURY
BRISTOL
BS35 3JA
- Ffôn:
- 01454 414880
- E-bost:
- info@inspiretrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window