Hanes ariannol THE FIRS NURSERY
Rhif yr elusen: 1107989
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £171.49k | £167.08k | £209.49k | £238.02k | £285.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £182.62k | £152.10k | £180.24k | £223.18k | £244.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £119.33k | N/A | £111.57k | £118.15k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £7.08k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.