Hanes ariannol Brighton & Hove Albion Foundation

Rhif yr elusen: 1110978
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.44m £3.14m £3.73m £3.90m £3.58m
Cyfanswm gwariant £3.41m £3.11m £3.69m £3.87m £3.58m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £338.43k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £239.57k £304.51k £837.21k £590.72k £190.56k
Incwm o roddion a chymynroddion £801.05k £491.74k £964.62k £906.30k £825.49k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £83.17k
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.63m £2.65m £2.76m £2.97m £2.63m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £5.01k £3.67k £2.66k £23.60k £41.06k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.23m £2.91m £3.52m £3.63m £3.38m
Gwariant - Ar godi arian £181.91k £209.73k £172.51k £243.34k £194.43k
Gwariant - Llywodraethu £24.61k £21.79k £21.86k £24.83k £26.60k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0