Hanes ariannol OFF THE FENCE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1108777
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £594.21k | £600.76k | £815.63k | £1.16m | £749.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £596.15k | £665.61k | £664.42k | £720.46k | £736.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £563.13k | £494.75k | £711.01k | £1.03m | £581.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £20.31k | £90.68k | £88.10k | £0 | £146.88k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.27k | £14.62k | £16.09k | £28.19k | £20.29k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £512 | £726 | £433 | £140 | £578 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £99.43k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £14.72k | £0 | £0 | £10.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £561.17k | £619.13k | £571.15k | £600.93k | £604.85k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £34.98k | £46.48k | £93.27k | £119.53k | £131.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.44k | £1.32k | £0 | £4.46k | £1.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.