ymddiriedolwyr OFF THE FENCE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1108777
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM HOLLEBON | Cadeirydd | 09 June 2015 |
|
|
||||
Aat Janet Shelley | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|
||||
Daniela Bayman | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Simon James Ritchie | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
MAX MKANDAWIRE | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
MATTHEW ALAN WEIR | Ymddiriedolwr | 05 March 2019 |
|
|
||||
JEAN MARY COOKE | Ymddiriedolwr | 21 August 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.