Great Yarmouth Refugee & Outreach Support Limited

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing settlement and integration support services for newcomers to the UK that have chosen to work or settle in Great Yarmouth, Lowestoft, Ipswich and the surrounding areas. This is achieved by offering advocacy/advice/information services via a team of support workers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £119,990 o 6 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
27 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Norfolk
- Suffolk
Llywodraethu
- 29 Gorffennaf 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1157647 ACCESS - SUPPORTING MIGRANTS IN EAST ANGLIA
- 30 Mehefin 2005: Cofrestrwyd
- GYROS (Enw gwaith)
- GT YARMOUTH REFUGEE & OUTREACH SUPPORT LIMITED (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Malcolm Neale | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
Anita Wojtowicz | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Olu Ogunnowo | Ymddiriedolwr | 19 March 2021 |
|
|
||||
Tony Dailide | Ymddiriedolwr | 19 March 2021 |
|
|
||||
Jennifer Constance Newcombe | Ymddiriedolwr | 17 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £289.58k | £355.08k | £269.39k | £439.30k | £426.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £232.42k | £274.21k | £301.09k | £396.22k | £480.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £55.90k | £63.49k | £39.43k | £60.00k | £119.99k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18 DECEMBER 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 6 SEPTEMBER 2004 AND 6 JUNE 2005. as amended on 15 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE COMPANY SHALL BE TO RELIEVE POVERTY, HARDSHIP AND DISTRESS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, FOR PEOPLE SEEKING ASYLUM, MIGRANT WORKERS AND REFUGEES IN THE COUNTY OF NORFOLK AND SURROUNDING DISTRICTS ("THE AREA OF BENEFIT"), BY: (A) THE PROVISION OF SUPPORT SERVICES INCLUDING GUIDANCE, REPRESENTATION, TRANSLATION AND INTERPRETATION SERVICES AND OTHER ASSISTANCE TO ENABLE SAID PERSONS TO LIVE INDEPENDENTLY AND PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY; (B) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC ABOUT THE ISSUES OF ASYLUM SEEKERS, REFUGEES AND PEOPLE OF DIVERSE ETHNIC ORIGIN AND TO PROVIDE ASSISTANCE TO DEVELOP AND PROMOTE GOOD PRACTICE WITHIN SOCIETY IN A WAY THAT PROMOTES REHABILITATION AND INTEGRATION.
Maes buddion
COUNTY OF NORFOLK AND SURROUNDING DISTRICTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
43 North Quay
Great Yarmouth
Norfolk
NR30 1JE
- Ffôn:
- 01493745260
- E-bost:
- admin@gyros.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window