Hanes ariannol AGE UK SHEFFIELD
Rhif yr elusen: 1108413
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.21m | £1.31m | £1.76m | £2.29m | £2.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.07m | £1.39m | £1.42m | £2.16m | £2.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £158.90k | £326.37k | £165.44k | £196.37k | £432.91k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.25k | £71.44k | £179.15k | £172.82k | £342.26k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £326.05k | £264.59k | £785.59k | £1.22m | £807.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £86.02k | £49.08k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £754.04k | £914.89k | £970.06k | £1.07m | £1.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.28k | £1.69k | £546 | £79 | £2.13k | |
|
Incwm - Arall | £38.60k | £81.47k | £7.91k | £1.20k | £166.52k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £149.39k | £6.33k | £68.66k | £3.60k | £140.98k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.07m | £1.39m | £1.42m | £2.15m | £2.19m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £4.00k | £7.00k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.54k | £23.02k | £25.69k | £26.06k | £35.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.