THE ROYAL AIR FORCE CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Club is established to carry out the charitable objects of the Company on its behalf in promoting the efficiency of the Royal Air Force by improving the condition of officers holding commissions therein and in other associated Services and by preserving and fostering among them the esprit de corps and traditions of those Services by every suitable means.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£11,566,632
Roddion a chymynroddion | £187.16k | |
Weithgareddau elusennol | £11.15m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £231.91k | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£10,390,938
Codi arian | £29.92k | |
Weithgareddau elusennol | £10.23m | |
Arall | £135.13k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £165.05k | |
Gwariant elusennol | £10.23m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.18m |
Pobl

125 Gweithwyr
15 Ymddiriedolwyr
46 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£80k i £90k | 2 |
£90k i £100k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Westminster
Llywodraethu
- 07 Awst 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1061987 THE R.A.F.C COMPANY LIMITED
- 24 Chwefror 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Paul Murray | Cadeirydd | 13 October 2021 |
|
|
||||
Gavin James Poole | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
BERNARD ANTHONY WATSON | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|||||
Peter Charles Brown | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
Amanda Jane Scarth | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
Phillip James Wadlow | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Paul Higgins | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Neeraj Kapur | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Adam Wardrope | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Wing Commander Paula Simone Willmot | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||
Group Captain James Roger Beldon | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||
Flight Lieutenant Haig Anthony John Tyler | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||
Group Captain Alan John Lockwood | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||
Air Commodore Dai Whittingham | Ymddiriedolwr | 11 October 2017 |
|
|
||||
Sqn Ldr John Peters | Ymddiriedolwr | 11 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.55m | £6.05m | £7.15m | £10.18m | £11.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.39m | £6.72m | £6.24m | £9.13m | £10.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £476.84k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £19.44k | £401.10k | £925.09k | £175.71k | £187.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £48.82k | £58.39k | £145.19k | £231.91k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.53m | £4.26m | £6.17m | £9.86m | £11.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.74m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £15.20k | £500 | £57.33k | £7.20k | £1.92k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.20m | £6.70m | £6.21m | £8.97m | £10.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £28.13k | £15.57k | £43.13k | £29.92k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.48k | £38.99k | £37.64k | £104.92k | £109.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £186.31k | £0 | £22.74k | £112.95k | £135.13k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £12.70m | £12.22m | £11.33m | £10.56m | £10.49m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £100 | £100 | £100 | £100 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.59m | £1.82m | £3.50m | £3.82m | £4.98m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £6.72m | £7.27m | £7.04m | £5.37m | £5.38m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Ionawr 2023 | 74 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Ionawr 2023 | 74 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 24 DECEMBER 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 28 JUL 2017 as amended on 16 May 2024
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE EFFICIENCY OF THE ROYAL AIR FORCE BY IMPROVING THE CONDITION OF OFFICERS HOLDING COMMISSIONS THEREIN AND IN OTHER ASSOCIATED SERVICES AND BY PRESERVING AND FOSTERING AMONG THEM THE ESPIRIT DE CORPS AND TRADITIONS OF THOSE SERVICES BY EVERY SUITABLE MEANS AND IN PARTICULAR IN THE FOLLOWING WAYS: BY ESTABLISHING MAINTAINING AND CONDUCTING IN LONDON A CENTRAL RESIDENTIAL AND NON-RESIDENTIAL CLUB FOR THE USE AND ACCOMMODATION OF MEMBERS, AND BY MAKING AVAILABLE TO THEM SUCH OTHER SERVICES, RECREATIONAL FACILITIES AND LEISURE TIME ACTIVITIES AS MAY BE DESIRABLE AT PRICES WHICH, SO FAR AS POSSIBLE, CAN BE AFFORDED BY ALL MEMBERS OF WHATEVER RANK BY ENCOURAGING BY MEANS OF DISCUSSIONS, LECTURES, FILM SHOWS, VISITS TO PLACES OF INTEREST AND BY OTHER MEANS, AN INTEREST IN ALL MATTERS CONNECTED WITH FLYING IN GENERAL AND WITH ROYAL AIR FORCE IN PARTICULAR BY ENCOURAGING AND ORGANISING THE HOLDING AT THE CLUB OF SERVICE REUNIONS, MEETINGS AND SIMILAR FUNCTIONS AND BY PLACING AT THE SERVICE OF HER MAJESTY'S GOVERNMENT FACILITIES AT THE CLUB FOR THE ENTERTAINMENT OF REPRESENTATIVES OF FOREIGN AIR FORCES BY ENCOURAGING AND BY PROVIDING FACILITIES TO ENABLE OFFICERS SERVING IN THE ROYAL AIR FORCE AND IN OTHER ASSOCIATED SERVICES TO MEET AND ASSOCIATE REGULARLY WITH EACH OTHER, AND WITH PERSONS WHO HAVE PREVIOUSLY SERVED AS OFFICERS IN SUCH SERVICES AND WITH MEMBERS OF OTHER AIR FORCES AND TO BENEFIT FROM THE KNOWLEDGE AND EXPERIENCE OF SUCH PERSONS
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ROYAL AIR FORCE CLUB
128 PICCADILLY
LONDON
W1J 7PY
- Ffôn:
- 02073991000
- E-bost:
- GeneralOffice@rafclub.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window