ymddiriedolwyr THE MYRIAD CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1109843
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Strudley | Cadeirydd | 06 November 2021 |
|
|
||||
Mohammed Toqueer | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Michael Cartledge | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
John Philip Vincent | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
||||
Erica Annette Lawry Strudley | Ymddiriedolwr | 25 February 2019 |
|
|
||||
Deirdre Myers | Ymddiriedolwr | 23 May 2017 |
|
|
||||
Jan Butterworth | Ymddiriedolwr | 28 February 2017 |
|
|
||||
GILLIAN SWINDIN | Ymddiriedolwr | 13 September 2016 |
|
|||||
Carol Shirley Bawden | Ymddiriedolwr | 17 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.