Hanes ariannol INSPIRATIONS

Rhif yr elusen: 1109974
Rhybudd rheoleiddiol
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2020 30/11/2021 28/02/2023 29/02/2024 28/02/2025
Cyfanswm Incwm Gros £1.67m £1.85m £2.88m £895.00k £0
Cyfanswm gwariant £1.74m £1.86m £2.87m £885.00k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.67m £1.85m £2.88m £895.00k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.74m £1.85m £2.86m £885.00k N/A
Gwariant - Ar godi arian £6.50k £6.50k £7.73k £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu £6.50k £6.00k £15.56k £0 N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £205.33k £648.47k £774.18k £335.00k N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 N/A