Hanes ariannol Home Start Havering & Redbridge Limited

Rhif yr elusen: 1108573
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £144.97k £89.47k £119.32k £123.13k £186.07k
Cyfanswm gwariant £107.99k £100.79k £87.93k £128.72k £182.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £4.87k N/A N/A £60.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £22.56k N/A N/A N/A N/A