Hanes ariannol HOME-START UK
Rhif yr elusen: 1108837
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.79m | £2.48m | £7.00m | £4.95m | £3.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.57m | £2.72m | £5.22m | £4.92m | £5.92m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £234.82k | £234.82k | £1.30m | £626.58k | £244.67k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £603.79k | £217.75k | £1.85m | £1.13m | £831.92k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £17.49k | £21.06k | £122.13k | £79.95k | £45.79k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.15m | £2.22m | £5.01m | £3.72m | £2.92m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21.81k | £28.63k | £23.41k | £25.23k | £39.20k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £1.50k | £7.35k | £2.16k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.21m | £2.41m | £4.90m | £4.59m | £5.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £356.47k | £305.40k | £320.89k | £333.58k | £485.24k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £110.88k | £121.47k | £140.34k | £153.71k | £109.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £374.04k | £475.85k | £2.95m | £1.73m | £820.89k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £18.43k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.