ymddiriedolwyr HOME-START UK
Rhif yr elusen: 1108837
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lin Hinnigan | Cadeirydd | 14 September 2021 |
|
|
||||
Faiza Waheed | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Euan Wilmshurst | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Tara Spence | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Sarah Duxbury | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Gyongyi Siffel | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Raymond Ayivor | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Sheena Bolland | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|||||
Barbara Firth | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.