THE WELLINGTON TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The conservation and preservation of the former Royal Navy sloop HMS WELLINGTON as part of the nation's maritime heritage, the education of the public in the history of the British and Commonwealth Merchant Services and, the importance of seaborne trade to our island nation. An educational programme is in place for KS 1 & 2 children, a Secondary School Programme and a Sixth Form STEM Programme.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Llundain Fwyaf
- Yr Alban
Llywodraethu
- 15 Ebrill 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Paul Loughton | Ymddiriedolwr | 06 February 2025 |
|
|||||||
Andrew David Lambert | Ymddiriedolwr | 06 February 2025 |
|
|
||||||
Captain John Rees OBE | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|||||||
Professor Dominic Tweddle | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|||||||
Sheena Rosemary Thomson | Ymddiriedolwr | 08 September 2023 |
|
|
||||||
Louisa Jane Burton | Ymddiriedolwr | 09 July 2023 |
|
|
||||||
Richard Thomas Congreve Murray | Ymddiriedolwr | 09 July 2023 |
|
|
||||||
Nicholas Drew Dowden | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||||
Munsur ALI | Ymddiriedolwr | 22 July 2020 |
|
|
||||||
JENNIFER MARY MOSELEY | Ymddiriedolwr | 11 December 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £392.83k | £557.76k | £139.86k | £68.78k | £138.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £505.18k | £373.90k | £256.31k | £189.74k | £251.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £234.16k | £13.58k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £496.67k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £56.19k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £45 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £4.85k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £20.01k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £367.09k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £6.80k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £5.40k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £72 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 26 JANUARY 2005 as amended on 17 Jan 2024
Gwrthrychau elusennol
1. THE RESTORATION MAINTENANCE AND PRESERVATION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF THE SLOOP HQS WELLINGTON AS PART OF THE NATION'S HERITAGE. 2. THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY AND TRADITIONS OF THE BRITISH MERCHANT NAVY AND THE ROYAL NAVY.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HQS Wellington
Temple Stairs
Victoria Embankment
Westminster
LONDON
WC2R 2PN
- Ffôn:
- 03301 322844
- E-bost:
- info@thewellingtontrust.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window