Hanes ariannol CLEVELAND POOLS TRUST
Rhif yr elusen: 1109433
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £90.30k | £356.63k | £739.79k | £768.57k | £693.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £73.31k | £318.12k | £102.29k | £109.73k | £132.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £25.00k | £175.50k | £216.48k | £680.28k | £638.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £30.45k | £83.20k | £37.01k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £354 | £5.10k | £3.31k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £708.98k | £680.28k | £652.81k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £102.08k | £109.25k | £129.57k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £205 | £480 | £2.94k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £17.92k | £10.75k | £9.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.