PIERS SIMON APPEAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Piers Simon Appeal runs School in a Bag (SIAB) - an initiative that distributes rucksacks filled with stationery, learning resources and eating utensils to poor, orphan, vulnerable and disaster affected children around the world. SIAB runs many events including Home Farm Fest, a 3 day music festival held at the charity HQ in Somerset The charity has 4 employees and 2 part time volunteers
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gwlad Yr Haf
- Albania
- Angola
- Bahrain
- Bangladesh
- Belarws
- Bolifia
- Brasil
- Bwlgaria
- Byrma
- Cambodia
- Cenia
- Chile
- De Affrica
- Ecwador
- Ffiji
- Ffrainc
- Ghana
- Groeg
- Gwlad Swazi
- Gwlad Thai
- Haiti
- India
- Indonesia
- Madagasgar
- Malawi
- Moroco
- Nepal
- Nigeria
- Periw
- Philipinas
- Rwmania
- Sierra Leone
- Sri Lanka
- Syria
- Tanzania
- Uganda
- Y Gambia
- Y Traeth Ifori
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 18 Ebrill 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1099110 THE TRIBAL GROUP FOUNDATION
- 17 Mai 2005: Cofrestrwyd
- PSA (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Jean Reeves | Ymddiriedolwr | 22 July 2019 |
|
|
||||
JULIA LOWE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CELIA SIMON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROGER HENRY SIMON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £290.88k | £53.80k | £2.12k | £541 | £589 | |
|
Cyfanswm gwariant | £306.23k | £93.94k | £14.56k | £499 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.33k | £19.34k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 28 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 06 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 17 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 17 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 28 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 28 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 16 MAY 2005
Gwrthrychau elusennol
(A) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP OF PEOPLE AND COMMUNITIES WHO ARE SUFFERING HARDSHIP AS A RESULT OF DROUGHT, EARTHQUAKE, FLOOD, WAR OR ANY OTHER DISASTER OR WHO BY REASON OF THEIR SOCIAL AND ECONOMIC CONDITIONS, ARE IN NEED OF ASSISTANCE, ANYWHERE THROUGHOUT THE WORLD AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT LIMITATION TO THE FOREGOING) IN RELATION TO THOSE PERSONS AND COMMUNITIES IN THAILAND ADVERSELY AFFECTED BY THE EARTHQUAKE AND TSUNAMI DISASTER THAT OCCURRED ON 26TH DECEMBER 2004; (B) THE RELIEF OF SICKNESS, HARDSHIP AND DISTRESS, PARTICULARLY BY THE DEVELOPMENT OF EDUCATION, HEALTH AND OTHER SOCIAL SERVICES, THE IMPROVEMENT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE, WATER SUPPLIES, AND OTHER COMMUNAL FACILITIES, AND THE PROMOTION OF SELF-HELP ACTIVITIES AMONGST THOSE PEOPLE OR COMMUNITIES; AND (C) TO RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP, DISTRESS AND SUFFERING IN ANY PART OF THE WORLD IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF, OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF, HUMANITARIAN LONG TERM REHABILITATION AND RECOVERY PROGRAMMES.
Maes buddion
WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HOME FARM
MAIN STREET
CHILTHORNE DOMER
YEOVIL
BA22 8RD
- Ffôn:
- 07721741623
- E-bost:
- luke.simon@schoolinabag.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window