Ymddiriedolwyr RCC PILOTAGE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1109561
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Roger Bickerstaff Ymddiriedolwr 10 April 2025
Dim ar gofnod
Dr George William Aylward Ymddiriedolwr 10 April 2025
Dim ar gofnod
Antony Edmond Wells Ymddiriedolwr 09 January 2025
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF THE WOODFORD VALLEY WITH ARCHERS GATE
Derbyniwyd: Ar amser
belinda vernon Ymddiriedolwr 11 October 2024
NATIONAL LEARNING AND WORK INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
Janet Howard Spinlove Ymddiriedolwr 21 May 2021
Dim ar gofnod
Paul Michael Alexander BRYANS Ymddiriedolwr 01 February 2018
Dim ar gofnod