Hanes ariannol THE SOPHIE THORNE SHREWSBURY ARTHRITIS SUPPORT GROUP

Rhif yr elusen: 1111076
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £4.54k £433 £10 £29 £115
Cyfanswm gwariant £5.34k £364 £0 £7.47k £5.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A