MORECAMBE BAY ESTUARIES ADVANCED MOTORCYCLISTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the improvement of the standard of riding and the advancement of road safety.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cumbria
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 31 Mai 2005: Cofrestrwyd
- MBEAM (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antony James Hunter Barratt | Cadeirydd | 07 April 2024 |
|
|
||||
Steven Kenneth Ingle | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|
||||
Roderick Stuart Lund | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|
||||
Mark Julian Held | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|
||||
Dr Ian Lawrence Shuttler | Ymddiriedolwr | 07 April 2024 |
|
|
||||
John Richard Unwin | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Paul Marsh | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Richard Sharp | Ymddiriedolwr | 07 January 2021 |
|
|
||||
Mark Andrew Ellis | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Richard Andrew Ramsden | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
ROBERT BRYNE | Ymddiriedolwr | 14 October 2012 |
|
|
||||
Paul Morris Newton | Ymddiriedolwr | 14 October 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.55k | £4.38k | £9.20k | £7.37k | £5.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.13k | £8.23k | £11.67k | £8.78k | £3.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Ebrill 2024 | 72 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 APRIL 2005 as amended on 09 May 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE GROUP ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE THE IMPROVEMENT OF THE STANDARD OF DRIVING AND THE ADVANCEMENT OF ROAD SAFETY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Douglas Street
Walney
BARROW-IN-FURNESS
Cumbria
LA14 3QQ
- Ffôn:
- 0844 586 7971
- E-bost:
- secretary@mbeam.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window