Hanes ariannol WATFORD CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1109872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £333.16k | £439.55k | £559.66k | £446.55k | £513.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £325.99k | £374.71k | £423.52k | £441.82k | £483.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £243.69k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £274.64k | £291.64k | £243.69k | £243.69k | £243.69k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £247.94k | N/A | £269.11k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £309.88k | N/A | £239.18k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £1.60k | N/A | £5.15k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £240 | N/A | £372 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £423.52k | N/A | £482.76k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | £642 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £1.33k | N/A | £2.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.