Hanes ariannol UK YOUTH
Rhif yr elusen: 1110590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.09m | £7.09m | £7.67m | £14.62m | £14.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.91m | £7.07m | £6.50m | £11.13m | £13.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £58.00k | N/A | £208.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £746.00k | £1.48m | £1.00m | £58.00k | £508.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £491.00k | £629.35k | £1.68m | £2.22m | £1.38m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £362.00k | £373.90k | £180.00k | £393.00k | £315.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.21m | £6.06m | £5.81m | £11.74m | £12.52m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £35.00k | £23.17k | £6.00k | £3.00k | £14.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £263.00k | £30.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.00k | £12.13k | £0 | £9.00k | £17.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.48m | £6.52m | £6.00m | £10.22m | £12.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £423.00k | £557.54k | £506.00k | £913.00k | £1.13m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.00k | £14.86k | £16.00k | £19.00k | £20.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £1.16m | £952.00k | £2.96m | £4.07m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £73.88k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.