Hanes ariannol BOLTON SCHOOL
Rhif yr elusen: 1110703
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.70m | £29.66m | £31.29m | £34.33m | £35.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.02m | £29.50m | £29.69m | £32.52m | £34.64m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.19m | £659.00k | £103.00k | £38.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.01m | £1.28m | £1.32m | £2.09m | £1.74m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.61m | £1.35m | £506.00k | £1.35m | £1.22m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £26.76m | £25.57m | £28.58m | £30.53m | £31.83m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £318.00k | £264.00k | £230.00k | £258.00k | £229.00k | |
|
Incwm - Arall | £2.00k | £1.19m | £666.00k | £109.00k | £40.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £50.00k | £793.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £26.17m | £26.94m | £28.59m | £30.79m | £32.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £229.00k | £234.00k | £208.00k | £282.00k | £318.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.00k | £44.00k | £36.00k | £40.00k | £46.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £2.62m | £2.33m | £885.00k | £1.44m | £1.36m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.