ymddiriedolwyr BOLTON SCHOOL
Rhif yr elusen: 1110703
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suvadip Banerjee | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|||||
Dr Victoria Gibson | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
William John Craven | Ymddiriedolwr | 03 December 2021 |
|
|||||
Katherine Helen Clinton | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Stewart McGuffie | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
James Chadwick | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Sylvia Joy Bailey | Ymddiriedolwr | 29 November 2019 |
|
|
||||
Tim Paul Taylor | Ymddiriedolwr | 29 November 2019 |
|
|
||||
George Apsion | Ymddiriedolwr | 07 October 2016 |
|
|
||||
Robert Seton Ogilvie | Ymddiriedolwr | 18 March 2016 |
|
|
||||
Ian Riley | Ymddiriedolwr | 21 March 2014 |
|
|||||
Andrew Palmer | Ymddiriedolwr | 15 April 2013 |
|
|
||||
KAREN WENDY DIGGLE | Ymddiriedolwr | 04 March 2013 |
|
|
||||
AMANDA JAYNE VALENTINE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.