CHURCHES TOGETHER IN ENGLAND

Rhif yr elusen: 1110782
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The advancement of the Christian religion.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £451,059
Cyfanswm gwariant: £497,899

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Medi 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1096060 THE ASSOCIATION OF BUILDING BRIDGES CHURCHES
  • 09 Awst 2005: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rowena Kathryn Loverance Cadeirydd 22 November 2018
Dim ar gofnod
Rev Anderson Jeremiah Ymddiriedolwr 04 December 2024
Dim ar gofnod
Pastor Rasaq Ibrahim Ymddiriedolwr 01 April 2023
THE REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD NEWNESS OF LIFE CHRISTIAN CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
THE GOOD SAMARITANS CHARITY
Derbyniwyd: 4 diwrnod yn hwyr
DESCENDANTS OF DAVID MINISTRIES
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD MARK BRADBURY Ymddiriedolwr 24 November 2022
BEVERLEY WAR MEMORIAL HALL
Derbyniwyd: Ar amser
BEVERLEY COMMUNITY CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
The Very Reverend Alexander Fostiropoulos Ymddiriedolwr 19 November 2022
THE ORTHODOX EUCHARISTIC COMMUNITY IN SOUTH LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
THE METROPOLITAN ANTHONY OF SOUROZH FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Lisa Adjei Ymddiriedolwr 06 October 2022
Dim ar gofnod
Madeline Bird Ymddiriedolwr 22 October 2020
KEYCHANGE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
STUMPWELL HOUSING ASSOCIATION LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
BLESS COMMUNITY CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Moses Gyimah Owusu-Sekyere Ymddiriedolwr 21 September 2019
Dim ar gofnod
Rev Lurliene Miller Ymddiriedolwr 19 September 2019
Dim ar gofnod
Rt Rev Paul Joseph Hendricks Ymddiriedolwr 22 November 2018
ST JOHN'S SEMINARY CIO
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHRISTIAN MUSLIM FORUM
Derbyniwyd: Ar amser
ROMAN CATHOLIC ARCHDIOCESE OF SOUTHWARK
Derbyniwyd: 49 diwrnod yn hwyr
Elizabeth Thavamani Joy Ymddiriedolwr 22 November 2018
Dim ar gofnod
Rev Charles Callan Slipper Ymddiriedolwr 22 November 2018
Dim ar gofnod
Stephen John Fowler Ymddiriedolwr 07 May 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £406.61k £416.71k £416.19k £467.89k £451.06k
Cyfanswm gwariant £369.08k £367.57k £385.95k £527.20k £497.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 02 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 02 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 19 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 19 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 11 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 12 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 03 Tachwedd 2021 3 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 03 Tachwedd 2021 3 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 27 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 27 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
CHURCHES TOGETHER IN ENGLAND
27 TAVISTOCK SQUARE
LONDON
WC1H 9HH
Ffôn:
02075298131