Hanes ariannol CHRIST CHURCH INTERNATIONAL

Rhif yr elusen: 1111919
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £216.49k £299.88k £315.74k £280.08k £498.26k
Cyfanswm gwariant £199.61k £209.60k £361.58k £253.93k £418.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A