Hanes ariannol THE TRUSSELL TRUST
Rhif yr elusen: 1110522
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.65m | £21.33m | £57.78m | £34.19m | £58.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.68m | £13.99m | £18.72m | £50.57m | £55.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £29.12k | £24.27k | £389.24k | £51.76k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.50m | £12.75m | £56.03m | £32.83m | £56.08m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.32m | £1.49m | £466.00k | £1.05m | £1.16m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.83m | £7.07m | £906.00k | £243.00k | £171.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.00k | £24.00k | £13.00k | £30.00k | £628.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £364.00k | £37.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £54.00k | £30.00k | £81.00k | £77.00k | £450.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.27m | £11.38m | £15.58m | £45.14m | £47.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.05m | £1.62m | £3.15m | £5.43m | £8.22m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.00k | £35.00k | £77.00k | £160.00k | £167.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.64m | £4.73m | £5.78m | £32.43m | £28.80m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £28.89k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.36m | £988.00k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.