THE TRUSSELL TRUST

Rhif yr elusen: 1110522
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Trussell Trust supports a nationwide network of food banks and together we provide emergency food and support to people locked in poverty, and campaign for change to end the need for food banks in the UK. www.trusselltrust.org

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae gan yr elusen hon un neu fwy o is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Tachwedd 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1135702 SHINE IN THE COMMUNITY
  • 14 Medi 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1071380 JR AND SA BROOKS CHARITABLE TRUST
  • 13 Chwefror 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1036290 WOODVILLE COMMUNITY PRE-SCHOOL
  • 13 Chwefror 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1029562 ROTARY CLUB OF SALFORD WITH SWINTON CHARITABLE TRU...
  • 04 Ebrill 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 242073 CHARITY OF ANN DAVIS
  • 01 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 515572 JEZREEL NEW TESTAMENT CHURCH
  • 16 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1014220 WHITTINGTON CHARITABLE TRUST
  • 07 Mai 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1169476 PRESENCE CHURCH (HARROGATE) UK
  • 12 Chwefror 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 238259 CRITCHLEY CHARITABLE TRUST
  • 16 Mai 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 262517 THE ROTARY CLUB OF ISLINGTON, HIGHGATE AND MUSWELL...
  • 21 Gorffennaf 2005: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • THE FOOD BANK (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Natalie Denise Campbell Cadeirydd 25 June 2024
Dim ar gofnod
Thomas Joseph Gibbs Ymddiriedolwr 30 May 2023
Dim ar gofnod
Sashareen Gaynor Priscilla Morgan Ymddiriedolwr 30 May 2023
Dim ar gofnod
Suresh Prabha Ariaratnam Ymddiriedolwr 30 May 2023
LITERATURE WORKS
Derbyniwyd: Ar amser
DUNCAN SHRUBSOLE Ymddiriedolwr 30 May 2023
THE SWITCHBACK INITIATIVE
Derbyniwyd: Ar amser
Sarah Elizabeth Vibert Ymddiriedolwr 30 May 2023
Dim ar gofnod
Rev Beverley Ann Thomas Ymddiriedolwr 19 October 2019
SANDWELL CHURCHES LINK
Derbyniwyd: Ar amser
THE SOCIETY OF ST. COLUMBA
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Louise Hickman Ymddiriedolwr 19 October 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.33m £57.78m £34.19m £58.04m £54.05m
Cyfanswm gwariant £13.99m £18.72m £50.57m £55.23m £61.96m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £24.27k £389.24k £51.76k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £12.75m £56.03m £32.83m £56.08m £49.78m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.49m £466.00k £1.05m £1.16m £1.40m
Incwm - Weithgareddau elusennol £7.07m £906.00k £243.00k £171.00k £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £24.00k £13.00k £30.00k £628.00k £2.88m
Incwm - Arall £0 £364.00k £37.00k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £30.00k £81.00k £77.00k £450.00k £1.76m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £11.38m £15.58m £45.14m £47.01m £52.93m
Gwariant - Ar godi arian £1.62m £3.15m £5.43m £8.22m £9.03m
Gwariant - Llywodraethu £35.00k £77.00k £160.00k £167.00k £236.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £4.73m £5.78m £32.43m £28.80m £30.61m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £988.00k £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £377.00k £603.00k £426.00k £295.00k £38.00k
Buddsoddiadau tymor hir £91.00k £25.00m £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £14.05m £27.83m £56.11m £63.86m £54.72m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £4.50m £4.35m £23.83m £28.64m £27.15m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 30 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 30 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 30 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 30 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 28 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 28 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 27 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 27 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 28 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 28 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE TRUSSELL TRUST
UNIT 9
ASHFIELD TRADING ESTATE
ASHFIELD ROAD
SALISBURY
Ffôn:
01722580180