Hanes ariannol KENT MUSIC
Rhif yr elusen: 1110639
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.09m | £2.89m | £2.98m | £3.23m | £4.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.27m | £2.98m | £2.88m | £3.20m | £3.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £219.23k | £2.34m | £2.49m | £2.39m | £3.29m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.40k | £1.47k | £16.40k | £3.64k | £10.08k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.08m | £2.89m | £2.96m | £3.22m | £4.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.72k | £5.13k | £2.53k | £1.44k | £10.43k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £129 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.27m | £2.98m | £2.88m | £2.34m | £3.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £860.07k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £15.60k | £18.80k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £501.95k | £484.63k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.