ymddiriedolwyr THE KNOWLE SOCIETY
Rhif yr elusen: 1111085
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David James Bower | Cadeirydd | 25 July 2005 |
|
|||||
William Leonard Charles Bohanna | Ymddiriedolwr | 26 February 2022 |
|
|
||||
Alistair Innes | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Rachel Susan Marston | Ymddiriedolwr | 22 February 2020 |
|
|
||||
David Michael Fraley | Ymddiriedolwr | 22 February 2020 |
|
|
||||
Gavin Allan | Ymddiriedolwr | 22 February 2020 |
|
|
||||
MARIA TERESA BROWN | Ymddiriedolwr | 13 April 2016 |
|
|||||
Angela Christine Bird | Ymddiriedolwr | 11 March 2015 |
|
|
||||
LILLA BAKER | Ymddiriedolwr | 18 April 2012 |
|
|||||
MARTIN WARR | Ymddiriedolwr | 10 February 2012 |
|
|
||||
Dr DAVID NORMAN WATSON | Ymddiriedolwr | 15 June 2011 |
|
|
||||
LEIGHTON TOWYN JONES | Ymddiriedolwr | 25 July 2005 |
|
|
||||
DAVID ARTHUR PINWELL | Ymddiriedolwr | 25 July 2005 |
|
|||||
ANDREW JOHN MARSTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.