NDI MOYO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sponsor the development and operation of the Ndi Moyo Palliative Care Centre, Salima, Malawi
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Malawi
Llywodraethu
- 25 Awst 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr HELEN COX | Cadeirydd | 03 March 2013 |
|
|
||||
Alexandra Lindsay-Perez | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|
||||
Chupa Phiri | Ymddiriedolwr | 03 July 2021 |
|
|
||||
Barbara Lynn Brooks-Smith | Ymddiriedolwr | 20 March 2021 |
|
|||||
Dr Julia Bognar | Ymddiriedolwr | 29 July 2020 |
|
|
||||
Dr Eleanor Cook | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|
||||
Jonathan Pollock | Ymddiriedolwr | 17 November 2018 |
|
|
||||
Cecelia Mary Pollock | Ymddiriedolwr | 25 June 2016 |
|
|
||||
BRIDGET MULLENS | Ymddiriedolwr | 06 February 2013 |
|
|
||||
ANDREW JAMES EDWARD HOLDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.17k | £77.97k | £70.88k | £75.65k | £98.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £94.20k | £73.86k | £97.65k | £85.91k | £112.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Mai 2021 | 95 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 06 Mai 2021 | 95 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 2 JUNE 2005
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF THE CHRONICALLY AND TERMINALLY ILL IN THE SALIMA AREA AND ADJACENT DISTRICTS IN MALAWI, AFRICA, THROUGH THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, SUPPORT, CARE, EDUCATION AND PRACTICAL ADVICE.
Maes buddion
SALIMA AREA AND ADJACENT DISTRICTS IN MALAWI, AFRICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
53 UPLANDS ROAD
LONDON
N8 9NH
- Ffôn:
- 07894423272
- E-bost:
- enquiries@ndimoyo.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window