Hanes ariannol ST LAWRENCE UNIVERSITY (USA) LONDON PROGRAMME
Rhif yr elusen: 1111266
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £864.24k | £755.87k | £528.05k | £899.70k | £949.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £867.46k | £823.06k | £454.27k | £847.91k | £896.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.61k | £59.07k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £814.38k | £693.87k | £418.60k | £849.32k | £930.39k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £49.86k | £50.38k | £50.38k | £50.38k | £19.23k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £11.61k | £59.07k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £818.49k | £773.06k | £354.81k | £721.30k | £840.67k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £48.96k | £50.00k | £99.46k | £126.61k | £56.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £42.54k | £74.63k | £80.96k | £35.56k | £57.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.