Hanes ariannol THE FRONTLINE CLUB CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1111898
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (83 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £344.52k £295.84k £428.70k £226.10k £284.74k
Cyfanswm gwariant £400.20k £176.85k £522.47k £476.64k £376.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A