THE CHILDREN'S FOOD TRUST

Rhif yr elusen: 1118995
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Charity is the leading source of all expertise on food and nutritional advice, information and consultancy within the education field. Its vision is that all children have a balanced diet, cooking skills and the food education they need for good health so that they can reach their full potential.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2016

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Mae gan yr elusen hon un neu fwy o is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Mai 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1074114 TRANSFORMING LIVES FOR GOOD (TLG) LTD
  • 25 Mai 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1102510 MAGIC BREAKFAST
  • 27 Ebrill 2007: Cofrestrwyd
  • 25 Mai 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • SCHOOL FOOD TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2012 30/09/2013 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016
Cyfanswm Incwm Gros £7.77m £4.24m £5.81m £7.83m £5.57m
Cyfanswm gwariant £7.47m £4.57m £5.58m £7.21m £5.82m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £3.54m £2.56m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £2.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill -£180.00k £0 £0 £0 £5.55m
Incwm - Weithgareddau elusennol £7.40m £3.61m £2.71m £1.68m £14.00k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.00k £1.00k £1.00k £1.00k £3.00k
Incwm - Arall £550.00k £628.00k £3.10m £6.15m £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £7.24m £4.39m £5.47m £7.05m £5.82m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu £235.00k £184.00k £114.00k £154.00k £96.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £1.69m £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 30/09/2012 30/09/2013 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016
Asedau hunan ddefnydd £336.00k £471.00k £112.00k £163.00k £155.00k
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £1.71m £589.00k £1.31m £2.61m £2.35m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £1.28m £632.00k £765.00k £1.46m £1.47m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mawrth 2021 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Mawrth 2021 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 30 Mawrth 2020 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Mawrth 2020 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 30 Mawrth 2019 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Mawrth 2019 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2017 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2017 Heb ei gyflwyno