Hanes ariannol PURE LEAPFROG
Rhif yr elusen: 1112249
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (32 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.82m | £2.30m | £529.64k | £486.54k | £261.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.75m | £2.27m | £528.79k | £527.23k | £281.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £10.90k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £41.32k | £66.71k | £220.54k | £80.36k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £426.33k | £658.57k | £291.02k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.34m | £1.55m | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £35.35k | £84.03k | £226.70k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.68k | £8.75k | £1.41k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £10.51k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £479.44k | £567.30k | £528.79k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.27m | £1.70m | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £37.04k | £29.58k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £315.75k | £107.01k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.