THE ISLE OF WIGHT RED SQUIRREL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Walks, talks, 'Adopt a Red Squirrel'. General education about red squirrels, their habitat and the animals they co-exist with.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Ynys Wyth
Llywodraethu
- 02 Rhagfyr 2005: Cofrestrwyd
- THE RED SQUIRREL TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Butler MBE | Cadeirydd | 01 January 2005 |
|
|
||||
Sally Jane Wiltshire | Ymddiriedolwr | 15 March 2025 |
|
|
||||
Catherine Jayne Hollyhead | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Nicola Kownacki | Ymddiriedolwr | 09 March 2024 |
|
|
||||
Nicholas Charles Arthur Gurney-Champion | Ymddiriedolwr | 09 March 2024 |
|
|
||||
Johnathan Francis Bacon | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|||||
SIMON JOHN CRADDOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOROTHY MARGARET CONDIE HUGHES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.19k | £73.58k | £14.32k | £43.71k | £82.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.44k | £14.39k | £13.34k | £10.51k | £12.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 22 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 22 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 27 JUNE 2005 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED ON 31 OCTOBER 2005 DECLARATION OF TRUST AS AMENDED ON 07/03/2015
Gwrthrychau elusennol
(I) THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION WITHIN THE UNITED KINGDOM ON THE HABITAT, BEHAVIOUR AND EFFECTIVE CONSERVATION OF THE RED SQUIRREL AND OTHER SPECIES SHARING ITS ENVIRONMENT BY THE PROVISION OF INFORMATION, LECTURES, GUIDED VISITS TO HABITAT SITES AND SUCH OTHER MEANS AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE (II) TO PROMOTE AND PROTECT FROM CRUELTY AND SUFFERING FOR THE PUBLIC BENEFIT THE RED SQUIRREL AND OTHER SPECIES SHARING ITS HABITAT AND ENVIRONMENT BY SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE,
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Parker & Gurney-Champion
37 Quay Street
NEWPORT
Isle Of Wight
PO30 5BQ
- Ffôn:
- 07746573707
- E-bost:
- admin@iowredsquirreltrust.co.uk
- Gwefan:
-
iowredsquirreltrust.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window