Trosolwg o’r elusen THE CATERHAM SCHOOL ENDOWMENT FUND
Rhif yr elusen: 1109508-4
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
A CONVEYANCE AND TRUST DEED DATED 1 JULY 1857 AS AFFECTED BY A (MODIFICATION) ORDERS 7 SEPTEMBER 1980 AND 30 AUGUST 1995 AS AMENDED BY SCHEMES DATED 17 JULY 1998 AND 1 SEPTEMBER 2005.
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE BURSARIES AND MAINTENANCE ALLOWANCES FOR PUPILS AT CATERHAM SCHOOL.
Maes buddion
CATERHAM, SURREY.
Hanes cofrestru
- 11 Hydref 2005: Cofrestrwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.