Hanes ariannol PAVILION DANCE SOUTH WEST LIMITED

Rhif yr elusen: 1111641
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.33m £1.17m £968.62k £1.01m £999.37k
Cyfanswm gwariant £1.57m £1.06m £1.09m £1.04m £1.01m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £754.45k £969.37k £840.78k £714.71k £516.31k
Incwm o roddion a chymynroddion £171.90k £355.79k £188.42k £181.13k £182.86k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £160.56k £54.04k £57.20k £97.50k £80.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £994.51k £756.88k £722.94k £729.67k £734.06k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.06k £178 £67 £1 £2.45k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £11.05k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.57m £985.05k £1.00m £923.92k £880.35k
Gwariant - Ar godi arian £5.73k £79.77k £83.63k £111.62k £124.91k
Gwariant - Llywodraethu £16.16k £6.65k £7.02k £147.30k £7.92k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0