THE LIFESPRING FOUNDATION (AFRICA)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
a) To promote the benefit of local communities including but not by way of limitation, single parent families and children adversely affected by poverty and diseases such as HIV/AIDS in Zambia and in such other parts of Africa and the world as the trustees may from time to time think fit;
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Zambia
Llywodraethu
- 01 Rhagfyr 2005: Cofrestrwyd
- THE LIFESPRING FOUNDATION (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Clarke | Cadeirydd |
|
||||||
Josephine Benn | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Geraldine Burn | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
TIMOTHY SIMON KUCHANNY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.67k | £4.98k | £3.22k | £2.82k | £1.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.08k | £5.65k | £7.98k | £12.90k | £10 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 6 SEPTEMBER 2005 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 1 NOVEMBER 2005
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE THE BENEFIT OF LOCAL COMMUNITIES INCLUDING BUT NOT BY WAY OF LIMITATION SINGLE PARENT FAMILIES AND CHILDREN ADVERSELY AFFECTED BY POVERTY AND DISEASES SUCH AS HIV/AIDS IN ZAMBIA AND IN SUCH OTHER PARTS OF AFRICA AND THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT; B) TO ADVANCE EDUCATION INCLUDING BUT NOT BY WAY OF LIMITATION THROUGH THE PROVISION OF A COMMUNITY SCHOOL AND TRAINING IN LIFE SKILLS IN ZAMBIA AND IN SUCH OTHER PARTS OF AFRICA AND THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT; AND C) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS IN ZAMBIA AND IN SUCH OTHER PARTS OF AFRICA AND THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT AND OTHER SUCH PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND ARE CONNECTED WITH THE CHARITABLE WORK OF THE CHARITY.
Maes buddion
ZAMBIA, AFRICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE OLD RECTORY
SINGLETON
CHICHESTER
WEST SUSSEX
PO18 0HF
- Ffôn:
- 01243811482
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window