Hanes ariannol THE QUEEN'S FOUNDATION FOR ECUMENICAL THEOLOGICAL EDUCATION
Rhif yr elusen: 1111892
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.52m | £2.35m | £2.05m | £2.23m | £2.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.40m | £2.29m | £2.15m | £2.46m | £2.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £48.26k | £44.92k | £30.29k | £25.07k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £337.91k | £48.27k | £122.95k | £155.39k | £255.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £3.68k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.10m | £2.13m | £1.81m | £1.95m | £1.71m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £81.56k | £82.39k | £83.11k | £86.56k | £82.29k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £86.08k | £34.35k | £30.29k | £56.77k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.40m | £2.29m | £2.15m | £2.46m | £2.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.32k | £23.63k | £21.66k | £24.14k | £30.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.