Hanes ariannol AGE CONCERN GLOUCESTERSHIRE
Rhif yr elusen: 1111773
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £841.37k | £740.40k | £874.94k | £815.54k | £1.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £839.46k | £909.50k | £829.05k | £930.16k | £1.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £305.45k | £51.71k | £450.85k | £365.06k | £421.21k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £362.52k | £30.93k | £60.13k | £174.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £226.90k | £75.86k | £168.13k | £228.29k | £138.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £34.18k | £30.07k | £19.71k | £5.10k | £10.75k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £574.73k | £633.60k | £686.79k | £581.91k | £1.08m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £727 | £870 | £297 | £236 | £1.27k | |
|
Incwm - Arall | £4.83k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £137.62k | £21.37k | £5.50k | £188.50k | £116.24k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £794.72k | £836.64k | £734.42k | £790.77k | £1.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £44.75k | £72.86k | £94.63k | £139.39k | £146.23k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £255.37k | £288.66k | £305.59k | £353.69k | £316.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.